Klaus Lanz
residente a Rohrbach, da Rohrbach Mandati attuali: Lanz Holzbau AG Persone correlate: Adrian Lanz, Anita Lanz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Klaus Lanz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Klaus Lanz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Klaus Lanz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Klaus Lanz"
|
|
Klaus Lanz
residente a Evilard, da Evilard Mandati attuali: Visempio - Stiftung für die Bewahrung natürlicher Ressourcen Persone correlate: Fabian Jeffrey Gyr, Guido August Fürer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Klaus Lanz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Klaus Lanz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Klaus Lanz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Klaus Lanz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Klaus Lanz
Persone con il nome Klaus Lanz lavorano in questi rami economici
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Associazioni religiose, politiche o secolari
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Klaus Lanz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Klaus Lanz
Numero di pubblicazione: HR02-1006024186, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Visempio - Stiftung für die Bewahrung natürlicher Ressourcen, in Richterswil, CHE-446.029.364, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Jörg Siegfried, von Risch, in Arosa, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyr, Fabian Jeffrey, von Einsiedeln, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanz, Klaus, von Evilard, in Evilard, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005135588, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lanz Holzbau AG, in Rohrbach, CHE-144.595.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, S.0, Publ. 2070181).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Adrian, von Rohrbach, in Rohrbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lanz, Klaus, von Rohrbach, in Rohrbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lanz, Anita, von Davos, in Rohrbach, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2070181, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lanz Holzbau AG, in Rohrbach, CHE-144.595.349, Ahornweg 16, 4938 Rohrbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen einer Zimmerei und Schreinerei mit Innenausbau und Bodenbelägen in Holz sowie Holzbearbeitungen aller Art inklusive Handel mit diesbezüglichen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 23.03.2015 und Inventar per 31.12.2014 Aktiven von CHF 925'273.80 und Fremdkapital von CHF 554'182.80 des Einzelunternehmens Klaus Lanz, in Rohrbach (CHE-110.229.065), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 271'091.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lanz, Klaus, von Rohrbach, in Rohrbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lanz, Adrian, von Rohrbach, in Rohrbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.