Elisabeth Lang-Züblin
residente a Bülach, da Kreuzlingen Mandati attuali: Verein SOLVETA, Elfeso AG Persone correlate: Silvan Marco Lang, Domenic Lang Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elisabeth Lang-Züblin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elisabeth Lang-Züblin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elisabeth Lang-Züblin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elisabeth Lang-Züblin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Elisabeth Lang-Züblin
Persone con il nome Elisabeth Lang-Züblin lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Elisabeth Lang-Züblin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Elisabeth Lang-Züblin
Numero di pubblicazione: 7097662, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Freunde der Ukraine in der Schweiz, bisher in St. Gallen, CH-320.6.037.136-4, Verein (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2011, S. 14, Publ. 6023176).
Gründungsstatuten:
19.02.1994.
Statutenänderung:
13.11.2012.
Name neu:
FREUNDE DER UKRAINE IN DER SCHWEIZ.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
Furtrainstrasse 6, 8180 Bülach.
Zweck neu:
Der Verein pflegt den Kulturaustausch zwischen der Schweiz und der Ukraine. Er ist politisch und religiös neutral und bezweckt die Zusammenführung von Personen im Bereich Musik, bildende Kunst, Kultur, Wissenschaft, Medizin und Sport..
Mittel neu:
Jahresbeiträge der Mitglieder, Gönner- und Patronatsbeiträge, Unterstützungen durch Dritte und der öffentlichen Hand, Erträge aus Sammlungen, Reinerträge aus Konzerten, Sportanlässen der ähnlichen Anlässen zugunsten des gemeinnützigen Vereinszweckes, Schenkungen und Vermächtnisse sowie Zinserträge. [bisher: Mittel: Jahresbeiträge der Mitglieder, Gönner- und Patronatsbeiträge, Unterstützungen durch Dritte und der öffentlichen Hand, Erträge aus Sammlungen, Reinerträge aus Konzerten oder ähnlichen Anlässen].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schnetzler, Mario, von Zürich, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang-Züblin, Elisabeth, von Kreuzlingen, in Wittenbach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurz, Eugenie, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnetzler, Susanna, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züblin Tymoshenko, Elisabeth, von Kreuzlingen, in Bülach, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lang, Silvan, von Kreuzlingen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Wäckerlin, Michael, von Wetzikon ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6023176, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Freunde der Ukraine in der Schweiz, in St. Gallen, CH-320.6.037.136-4, Verein (SHAB Nr. 105 vom 02.06.1994, S. 3075).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang-Züblin, Elisabeth, von Kreuzlingen, in Wittenbach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Kronbühl (Wittenbach)]. [behördliche Umbenennung].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kiew-Club International (Schweiz), in St. Gallen, c/o Andrea Haidorfer, Schorenstrasse 75, 9000 St. Gallen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
2.10.1995.
Zweck:
Verbindungen und Beziehungen zwischen Ost und West, speziell aber der Schweiz und der Ukraine herzustellen.
Mittel:
Jahresbeiträge, Gönner- und Patronatsbeiträge, Unterstützung durch Dritte und Beiträge der öffentlichen Hand, Spenden und Legate, Erträge aus Vereinsveranstaltungen und Zinserträge. Generalversammlung, Vorstand von mindestens 3 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Lang-Züblin, Elisabeth, von Kreuzlingen, in Kronbühl (Wittenbach), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Tymoschenko, Oleh Semenowytsch, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (Ukraine), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Haidorfer, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied und Kassiererin, mit Einzelunterschrift.