Ursula Landtwing-Grabherr
residente a Zug, da Zug Mandati attuali: TRE Engineering GmbH, Landtwing Verlag GmbH e di più Persone correlate: Ueli Landtwing, Helen Landtwing Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Landtwing-Grabherr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Landtwing-Grabherr"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Landtwing-Grabherr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Landtwing-Grabherr"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ursula Landtwing-Grabherr
Persone con il nome Ursula Landtwing-Grabherr lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Privato con il nome Ursula Landtwing-Grabherr
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Landtwing-Grabherr
Numero di pubblicazione: 4502948, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Transweb GmbH in Liquidation, in Baar, CH-150.4.000.076-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2007, S. 16, Publ. 4066644).
Statutenänderung:
15.05.2008.
Firma neu:
Transweb GmbH.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
c/o von Allmen AG, Treuhandgesellschaft, Chamerstrasse 11, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Beschluss vom 15.05.2008 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 06.08.2007 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.08.2007 aufgelöst.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landtwing-Grabherr, Ursula, von Zug, in Zug, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft, in Hünenberg, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten als Liquidatorin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conform Gesellschaft für Beratungs- und Trainingstransfer mbH (CH-170.4.001.114-9), in Hünenberg, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
von Allmen, Andreas, von Lauterbrunnen, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4066644, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Transweb GmbH, in Baar, CH-150.4.000.076-8, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2006, S. 15, Publ. 3292700).
Firma neu:
Transweb GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o von Allmen AG, Treuhandgesellschaft, Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.08.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landtwing-Grabherr, Ursula, von Zug, in Zug, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft, in Hünenberg, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten als Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 3292700, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Jotrans GmbH, Sitz [bisher: Hünenberg ], CH-150.4.000.076-8, Transport und Lagerung von Gütern aller Art, GmbH (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2005, S. 21, Id. 3132496).
Statutenänderung:
09.03.2006.
Firma Neu:
Transweb GmbH.
Sitz Neu:
Baar.
Domizil Neu:
c/o Triag, Aussergrütstrasse 2, 6319 Allenwinden.
Zweck Neu:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie;
kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, Agenturen und Vertretungen übernehmen sowie Tochtergesellschaften errichten.
Eingetragene Personen Neu:
Landtwing-Grabherr, Ursula, Heimat Zug, in Zug, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 20'000.
Gelöscht:
[von Allmen, Andreas, Heimat Lauterbrunnen, in Hünenberg, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 20'000].