Adriana Künstle
residente a Muttenz, da Willisau Mandati attuali: Orion Rechtsschutz-Versicherung AG Persone correlate: Florian Ulrich Grunholzer, Carmen Forter, Thomas Hilfiker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adriana Künstle", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adriana Künstle"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adriana Künstle", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adriana Künstle"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adriana Künstle
Persone con il nome Adriana Künstle lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società di assicurazioni
Esercizio di una società di assicurazioni
Privato con il nome Adriana Künstle
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adriana Künstle
Numero di pubblicazione: HR02-1005754833, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, in Basel, CHE-105.848.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005637423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lagger, Christian , von Goms, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juillerat, Odile, von Rebévelier, in Epalinges, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziani, Karim, von Mels, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Sandra, von Laupen, in Diepflingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künstle, Adriana, von Willisau, in Muttenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forter, Carmen, von Marbach (SG), in Wallbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005743446, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CAP, Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG, in Wallisellen, CHE-105.927.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005590956).
Statutenänderung:
24.04.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künstle, Adriana, von Willisau, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Benjamin, von Wenslingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Epalinges, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cester, Stefano Giorgio, von Leuggern, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Horst, Dominique, von Basel, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel Eigenmann, Simone Catherine, von Klosters, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Klosters-Serneus, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2351107, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CAP, Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG, in Wallisellen, CHE-105.927.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2015, Publ. 1987833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberhofer, Laurent, von Wetzikon ZH, in Fribourg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faust, Roger, von Pleigne, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künstle, Adriana, von Willisau, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maternini, Nicolas, von Mendrisio, in Romont FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stumpe, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.