Thomas Martin Kühni
residente a Belp, da Langnau im Emmental Mandati attuali: Schadenorganisation Erdbeben, Pink Rabbit GmbH e di più Persone correlate: Bruno Spicher, Pascal Devènes, Michael Wieser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Martin Kühni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Martin Kühni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Martin Kühni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Martin Kühni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Martin Kühni
Persone con il nome Thomas Martin Kühni lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di vestiti
Fornitura di altri servizi di informazione
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di vestiti
Fornitura di altri servizi di informazione
Privato con il nome Thomas Martin Kühni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Martin Kühni
Numero di pubblicazione: HR02-1005812742, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schadenorganisation Erdbeben, in Bern, CHE-450.075.798, Verein (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308113).
Statutenänderung:
13.05.2022. 19.06.2023.
Weitere Adressen:
Poststrasse 1, 3072 Ostermundigen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossier, Alain, von La Brillaz, in Bolligen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederbäumer, Gunthard, von Kreuzlingen, in Frick, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Lukas Dr., von Staldenried, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jaimes, Gabor, von Emmen, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieser, Michael, von Bolligen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühni, Thomas, von Langnau im Emmental, in Belp, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spicher, Bruno, von Ueberstorf, in Illnau (Illnau-Effretikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005696427, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VIVARIS AG, in Belp, CHE-114.778.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004466843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühni, Thomas, von Langnau im Emmental, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gjergji, Leon, von Wohlen bei Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005651546, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vivaris Technology AG, in Belp, CHE-268.056.641, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004466845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühni, Thomas Martin, von Langnau im Emmental, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gjergji, Leon, von Wohlen bei Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.