Christian Kruse
residente a Trübbach, da Wartau Mandati attuali: EMS-CHEMIE AG Persone correlate: Rainer Urs Roten, Daher Michael Badine, Olivier Richard Minger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Kruse", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Kruse"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Kruse", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Kruse"
|
|
Dr. Christian Kruse
residente a Zürich, da Germania Mandati attuali: Jayplus AG, Ecotonian AG e di più Persone correlate: Egon Alexander Habicher, Claude Brüderlein, Gabriela Hauser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Christian Kruse", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Christian Kruse"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Christian Kruse", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Christian Kruse"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Kruse
Persone con il nome Christian Kruse lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti chimici
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per consulenza manageriale
Altri servizi sociali
Fabbricazione di prodotti chimici
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per consulenza manageriale
Altri servizi sociali
Privato con il nome Christian Kruse
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Kruse
Numero di pubblicazione: HR02-1004655433, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dynata AG, in Zürich, CHE-114.503.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2015, S.0, Publ. 2327697).
Statutenänderung:
03.06.2019.
Firma neu:
Jayplus AG.
Domizil neu:
Heinrichstrasse 231, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suzor, Katarzyna Janina, polnische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habicher, Egon, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kruse, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-0004448625, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
WILO Schweiz AG, in Rheinfelden, CHE-107.259.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2016, Publ. 2601139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kruse, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hildesheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolff, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Dortmund (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2327697, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dynata Partners AG, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-114.503.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1887701).
Gründungsstatuten:
11.09.2008.
Statutenänderung:
17.07.2015.
Firma neu:
Dynata AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Schützengasse 23, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen unter anderem in den Gebieten Strategie, Corporate Finance und Projektmanagement für Unternehmungen aller Art mit Fokus Sport und Entertainment sowie Organisation von Veranstaltungen, Vermittlung und Handel von Produkten aller Art und Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken und Lizenzen im Sport- und Entertainmentbereich. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem den Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräussern von Gesellschaftsanteilen, die Vermittlung von Investitionen sowie die Führung von Unternehmungen und Projekten der Finanz- und Private Equity-Branche mit Fokus Sport und Erbringung von Dienstleistungen an Gruppengesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Generell kann die Gesellschaft alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und andere sowie gleiche oder ähnliche Unternehmen im ln- und Ausland erwerben oder sich daran beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, sofern das Gesetz oder die Statuten nicht zwingend etwas anderes vorschreiben.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habicher, Egon, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kruse, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Suzor, Katarzyna Janina, polnische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.