Daniel Kreis
residente a Pullach, da Germania Mandati attuali: WebID Switzerland AG Persone correlate: Marco Chinni, Frank Stefan Jorga Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Kreis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Kreis"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Kreis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Kreis"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Kreis
Persone con il nome Daniel Kreis lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Daniel Kreis
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Kreis
Numero di pubblicazione: HR02-1004922653, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
WebID Switzerland AG, in Wollerau, CHE-206.862.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896675).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3247819, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
KONNEX GmbH, in Allschwil, CHE-105.380.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2657749).
Statutenänderung:
15.12.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KONNEX GmbH, in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeiffer, Andreas, von Beggingen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 8'780.00 und mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00];
Kreis, Daniel Dominik, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'400.00 und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Kreis, Gabriel Luzius, von Lachen und Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'820.00 und mit einem Stammanteil von CHF 48'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 48'000.00].
Numero di pubblicazione: 4856586, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Holzwerkstoffe Dünner AG, in Schaffhausen, CH-290.3.015.563-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2008, S. 13, Publ. 4664898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreis, Daniel, von Ermatingen, in Neuhausen am Rheinfall, mit Prokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Jörg, von Oftringen, in Neukirch-Egnach, mit Unterschrift zu zweien;
Fazzone, Annamaria, von Elgg, in Elgg, mit Prokura zu zweien.