Markus Kreher
residente a Hochdorf, da Germania Mandati attuali: Kreher - tiv Garten- und Landschaftsbau Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Kreher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Kreher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Kreher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Kreher"
|
|
Markus Kreher
residente a Seon, da Germania Mandati attuali: mit Aufwind AG Persone correlate: Marc Erich Wohlgensinger, Markus André Meier, Joachim Torda Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Kreher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Kreher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Kreher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Kreher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Kreher
Persone con il nome Markus Kreher lavorano in questi rami economici
Progettazione giardini e paesaggistica
Servizi per consulenza manageriale
Progettazione giardini e paesaggistica
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Markus Kreher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Kreher
Numero di pubblicazione: HR02-1005931659, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
mit Aufwind AG, in Zug, CHE-357.257.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235438).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreher, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Volketswil];
Meier, Markus André, von Däniken, in Wohlen (AG), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005434176, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
4executives ag, in Zürich, CHE-112.616.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005019852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreher, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005235438, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
mit Aufwind GmbH, in Zug, CHE-357.257.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898471).
Statutenänderung:
23.06.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.05.2021 mit Aktiven von CHF 55'633.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'890.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
mit Aufwind AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.06.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Mit Erklärung vom 04.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Mit Erklärung vom 23.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torda, Joachim, von Neuenhof, in Eggenwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kreher, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].