Kai Waldemar Peter Konopacki
residente a 5415 Obersiggenthal, da Germania Mandati attuali: Bünzli & Courvoisier Architekten AG Persone correlate: Markus Horn, Samuel Bünzli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kai Waldemar Peter Konopacki", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kai Waldemar Peter Konopacki"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kai Waldemar Peter Konopacki", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kai Waldemar Peter Konopacki"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kai Waldemar Peter Konopacki
Persone con il nome Kai Waldemar Peter Konopacki lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Kai Waldemar Peter Konopacki
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kai Waldemar Peter Konopacki
Numero di pubblicazione: 3268327, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bünzli & Courvoisier Architekten AG, in Zürich, CHE-107.531.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6954336).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horn, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konopacki, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Obersiggenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3538638, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ArchitekturPlus GmbH Schlauri Konopacki, in Zürich, CH-020.4.029.055-3, Betrieb einer Unternehmung für Architektur und Design, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2004, S. 16, Publ. 2424712).
Statutenänderung:
25.08.2006.
Firma neu:
ArchitekturPlus GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Konopacki, Kai Waldemar Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlauri, Stefan, von Oberbüren, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 60'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--].
Numero di pubblicazione: 2299850, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ArchitekturPlus GmbH Schlauri Konopacki, in Zürich, Hardturmstrasse 175, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2004.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Unternehmung für Architektur und Design sowie die EDV-Beratung für Architekten und Planer. Sie kann Grundstücke kaufen, verwalten und verkaufen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern, Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 60'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Konopacki, Kai Waldemar Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--;
Schlauri, Stefan, von Oberbüren, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--.