Hans-Rudolf Koblet
residente a Winterthur, da Winterthur Mandati attuali: Genossenschaft Frohsinn Eidberg, gaiwo Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen Persone correlate: Katharina Gould, Barbara Alexandra Colombo-Küng, Peter Gantenbein e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans-Rudolf Koblet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans-Rudolf Koblet"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans-Rudolf Koblet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans-Rudolf Koblet"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans-Rudolf Koblet
Persone con il nome Hans-Rudolf Koblet lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Hans-Rudolf Koblet
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans-Rudolf Koblet
Numero di pubblicazione: HR02-1006083827, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Frohsinn Eidberg, in Winterthur, CHE-442.510.421, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelagatti, Ingrid, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gould, Katharina, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koblet, Hans-Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005527784, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 49333 vom 26.11.2021 Genossenschaft Frohsinn Eidberg, in Winterthur, CHE-442.510.421, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346154). [Bei der am 26.11.2021 unter TR-Nr. 49333 vorgenommenen und im SHAB-Nr. 234 vom 01.12.2021 publizierten Eintragung wurde Koblet, Hans-Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien irrtümlich anstelle von Koblet, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien gelöscht. Deshalb erfolgen nachträglich folgende Mutationen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koblet, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koblet, Hans-Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005346154, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Frohsinn Eidberg, in Winterthur, CHE-442.510.421, Genossenschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koblet, Hans-Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.