Rudolf Klopfenstein
residente a Lenk im Simmental, da St. Stephan Mandati attuali: Fernwärmegenossenschaft der Gemeinde Zweisimmen, ImmoSiT Liegenschaften GmbH e di più Persone correlate: Hans Peter Marggi, Karin Müller-von Känel, Alfred Gautschi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Klopfenstein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Klopfenstein"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Klopfenstein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Klopfenstein"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rudolf Klopfenstein
Persone con il nome Rudolf Klopfenstein lavorano in questi rami economici
Fornitura di riscaldamento e condizionamento
Compravendita di immobili propri
Fornitura di riscaldamento e condizionamento
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Rudolf Klopfenstein
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Klopfenstein
Numero di pubblicazione: 4214375, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ImmoSiT Liegenschaften GmbH, in Lenk, CHE-477.266.285, Obere Aegertenstrasse 2, 3775 Lenk im Simmental, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.04.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewertung, die Vermittlung, den Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien. Ausführung von Bautreuhandarbeiten, Architektur und Bauführung. Auftritt als General- und Totalunternehmung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 30.04.2018 und Inventar per 31.12.2017 Aktiven von CHF 37'376.87 und Fremdkapital von CHF 9'203.15 des Einzelunternehmens ImmoSiT Liegenschaften Rudolf Klopfenstein, in Lenk (CHE-406.674.481), wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 8'173.72 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 30.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Klopfenstein, Rudolf, von St. Stephan, in Lenk im Simmental (Lenk), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Klopfenstein-Zeller, Sandra, von Lenk und St. Stephan, in Lenk im Simmental (Lenk), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4203841, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohncenter von Allmen AG, in Interlaken, CHE-104.809.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3284401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klopfenstein, Rudolf, von Frutigen, in Niederried b. Interlaken (Niederried bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Käthi, von Iseltwald, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3178529, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohncenter von Allmen AG, in Interlaken, CHE-104.809.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810199).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Marco, von Wolfenschiessen, in Oberhofen am Thunersee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klopfenstein, Rudolf, von Frutigen, in Niederried b. Interlaken (Niederried bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Käthi, von Iseltwald, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), mit Kollektivprokura zu zweien.