Albert Karer
residente a Oberrohrdorf, da Wattenwil Mandati attuali: Karer Corporate Services AG Persone correlate: Sylvia Karer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Karer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Karer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Karer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Karer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Albert Karer
Persone con il nome Albert Karer lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Albert Karer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Albert Karer
Numero di pubblicazione: 3101553, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Karer Consulting (Schweiz) AG, in Oberrohrdorf, CHE-112.163.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2007, Publ. 3747642).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karer, Albert, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schirmer, Gregory, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baier, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schlier (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bläse, Dr. Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Schwäbisch Gmünd (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Matias, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Knecht, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Eglisau, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 3099507, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Karer Holding AG, in Oberrohrdorf, CHE-101.304.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1123275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karer, Albert, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karer-von Niederhäusern, Sylvia, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Niederhäusern, Gustav, von Wattenwil, in Schliern bei Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baier, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schlier (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bläse, Dr. Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Schwäbisch Gmünd (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Matias, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6092512, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dillyfair AG, in Oberrohrdorf, CH-400.3.030.824-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2008, S. 1, Publ. 4607416).
Statutenänderung:
17.03.2011.
Sitz neu:
Spreitenbach.
Domizil neu:
Limmatstrasse 12, 8957 Spreitenbach.
Aktien neu:
25'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00. [bisher: 25'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karer, Albert, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aumiller, Edmund, von Adliswil, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.