Jürg Kälin
residente a Einsiedeln, da Einsiedeln Mandati attuali: Chäli Immo GmbH, Bauservice Kälin Jürg Persone correlate: Maja Kälin-Sprecher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Kälin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Kälin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Kälin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Kälin"
|
|
Jürg Kälin
residente a Galgenen, da Einsiedeln Mandati attuali: KISS Genossenschaft March Persone correlate: Matthias Radtke, Emma-Vera Nick-Lämmlin, Marie Wyss-Marty e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Kälin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Kälin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Kälin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Kälin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürg Kälin
Persone con il nome Jürg Kälin lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Massoneria
Altri servizi sociali
Compravendita di immobili propri
Massoneria
Altri servizi sociali
Privato con il nome Jürg Kälin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Kälin
Numero di pubblicazione: HR01-1005694511, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Chäli Immo GmbH, in Einsiedeln, CHE-350.014.098, Grütlimatte 40, 8840 Einsiedeln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Bau, die Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben.
Stammkapital:
CHF 60'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kälin, Jürg, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Kälin-Sprecher, Maja, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004680956, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
KISS Genossenschaft March, in Lachen, CHE-390.555.093, Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430537).
Statutenänderung:
23.05.2019.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Jürg, von Einsiedeln, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004590658, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Kälin & Ochsner Baugeschäft GmbH, in Einsiedeln, CHE-105.443.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S.17, Publ. 5030564).
Statutenänderung:
13.03.2019.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Jürg, von Einsiedeln, in Trachslau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochsner, Hanspeter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 25'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
Ochsner-Lienert, Verena, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Einzelunterschrift.