Eveline Kaegi-Weber
residente a Zürich, da Bauma Mandati attuali: CASA Immobilium AG in Liquidation Persone correlate: Philipp Meier Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eveline Kaegi-Weber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eveline Kaegi-Weber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eveline Kaegi-Weber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eveline Kaegi-Weber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Eveline Kaegi-Weber
Persone con il nome Eveline Kaegi-Weber lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Eveline Kaegi-Weber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Eveline Kaegi-Weber
Numero di pubblicazione: 5636374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
City Appartements AG, in Zürich, CH-020.3.025.198-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2005, S. 20, Publ. 2769918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seewer, Cornelia, von Gsteig, in Fällanden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaegi-Weber, Eveline, von Bauma, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bütschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Pleus, Harald, von Kilchberg ZH, in Collina d'Oro, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meier, Philipp, von Zürich, in Fällanden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2769918, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
City Appartements AG, in Zürich, CH-020.3.025.198-6, Betreiben von Hotels und Appartementhäusern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 26.09.2003, S. 14, Publ. 1188436).
Statutenänderung:
21.03.2005.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CC Wirtschaftsprüfung GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaegi-Weber, Eveline, von Bauma, in Bütschwil, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied];
Pleus, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Collina d'Oro, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meier, Philipp, von Zürich, in Fällanden, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Volketswil];
Cerpro AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
City Appartements AG, in Zürich, Regensbergstrasse 244, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
2.11.2001.
Zweck:
Betreiben von Hotels und Appartementhäusern, letztere mehrheitlich möbliert und mit hotelähnlichem Service;
Vermittlung von Appartements und Wohnungen;
Miete, Verwaltung und Vermietung ganzer Häuser oder einzelner Appartements;
An- und Verkauf sowie Vermittlung von Liegenschaften;
Handel mit Waren aller Art, Verwertung von Patenten und Lizenzen sowie Beteiligungen an Unternehmungen mit ähnlichen Zwecken.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.- -.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe oder durch Zustellung gegen Empfangsbestätigung, soweit deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kaegi-Weber, Eveline, von Bauma, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Demont Treuhand, in Schöfflisdorf, Revisionsstelle.