Vanessa Jufer
residente a Jonen, da Melchnau Mandati attuali: JR Energie GmbH, USTS Schweiz GmbH Persone correlate: Michael Rüttimann, Matthias Jufer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vanessa Jufer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vanessa Jufer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vanessa Jufer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vanessa Jufer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Vanessa Jufer
Persone con il nome Vanessa Jufer lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altre libere professioni
Altra attività edilizia
Altre libere professioni
Privato con il nome Vanessa Jufer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Vanessa Jufer
Numero di pubblicazione: HR01-1005813121, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
JR Energie GmbH, in Jonen, CHE-136.974.733, Mattenhof 3, 8916 Jonen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Installation von Energieerzeugungsanlagen, deren Betrieb und das Anmieten von Installationsflächen. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-how, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundstücke mieten, erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft Zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 07.07.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rüttimann, Michael, von Jonen, in Jonen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jufer, Vanessa, von Melchnau, in Jonen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005706573, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ENPRO SCHWEIZ AG, in Wohlen (AG), CHE-215.706.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004854492). [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 14.08.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jufer, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Jonen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jufer, Vanessa, von Melchnau, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perkhofer, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schott Treuhand AG (CHE-309.451.913), in Baden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004854492, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ENPRO SCHWEIZ AG, in Wohlen (AG), CHE-215.706.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700777).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jufer, Vanessa, von Melchnau, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perkhofer, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinke, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.