Max Jost
residente a Lyss, da Wynigen Mandati attuali: Partofina Holding AG, Partofina AG Persone correlate: Philip Jost, Regula Jost, Alain Frédéric Jost e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Max Jost", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Max Jost"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Max Jost", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Max Jost"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Max Jost
Persone con il nome Max Jost lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio di una società partecipate
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Max Jost
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Max Jost
Numero di pubblicazione: HR01-1006086589, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Partofina Holding AG, in Lyss, CHE-263.478.851, c/o Max Jost, Seelandweg 9, 3250 Lyss, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte sowie das Erbringen von Management-Dienstleistungen und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, durch Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jost, Regula, von Wynigen und Bärschwil, in Biel/Bienne, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Philip, von Wynigen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005854325, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Partofina AG, in Lyss, CHE-102.688.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, S.0, Publ. 2278389). Gemäss Erklärung vom 02.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alain, von Wynigen, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005275438, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Synton AG, in Moutier, CHE-105.976.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Marc, von Wynigen, in Brügg BE (Brügg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glett, John, von Krauchthal, in Nods, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Stephan, von Mettauertal, in Biel/Bienne, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyser, Peter, von Langenbruck, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenigo-Treuhand G.m.b.H. (CHE-107.988.331), in Nidau, Revisionsstelle.