Christoph Johner
residente a Kerzers, da Kerzers Mandati attuali: Bewässerungsgenossenschaft Kerzers-Fräschels Persone correlate: Alfred Moser, Alfred Jauner, Pierre-Alain Sydler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Johner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Johner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Johner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Johner"
|
|
Christoph Johner
residente a Hilterfingen, da Kallnach Mandati attuali: SFOUR Group AG, SFOUR Consulting AG Persone correlate: Thomas Lang, Bruno Flückiger, Reto Huber e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Johner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Johner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Johner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Johner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Johner
Persone con il nome Christoph Johner lavorano in questi rami economici
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Esercizio di una società partecipate
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Esercizio di una società partecipate
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Christoph Johner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Johner
Numero di pubblicazione: HR02-1006006479, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SFOUR Group AG, in Zug, CHE-457.896.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2024, Publ. 1005978765).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Bruno, von Rohrbach, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Johner, Christoph, von Kallnach, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Thomas, von Hitzkirch, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005668047, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SFOUR Consulting AG, in Zug, CHE-367.344.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Längauer, Lars, von Gerlafingen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johner, Christoph, von Kallnach, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Thomas, von Hitzkirch, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004723463, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SFOUR IT Services AG, in Zug, CHE-218.395.035, Artherstrasse 18C, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2019. 18.09.2019.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich IT Consulting Services, Application Management Services, Basis-, Entwicklungs-, Technologie-Services, NearShore und Offshore Services;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronischer Post (E-Mail).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mandia, Savino, von Thun, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Bruno, von Rohrbach, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Reto, von Ebersecken, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johner, Christoph, von Kallnach, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Thomas, von Hitzkirch, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.