Christian S. Jansen
residente a Oslo, da Norvegia Mandati attuali: Preserve Capital Funds Advisors Ltd. Persone correlate: Walid Emil Daher, Raimond Markus Schuster Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian S. Jansen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian S. Jansen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian S. Jansen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian S. Jansen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian S. Jansen
Persone con il nome Christian S. Jansen lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Christian S. Jansen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian S. Jansen
Numero di pubblicazione: 5790812, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Preserve Capital Funds Advisors Ltd. (Preserve Capital Funds Advisors AG), in Zürich, CH-020.3.035.578-7, Bellerivestrasse 33, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.08.2010, 23.08.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen jeglicher Art, insbesondere die Anlageberatung und diesbezügliche Dienstleistungen im Bereich der Marktanalyse. Die Gesellschaft kann des weiteren im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vornehmen, Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben, verwalten oder finanzieren und überhaupt alles tun, was direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängt oder diesem dienen kann.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Daher, Walid Emil, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jansen, Christian S., norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schuster, Raimond, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 885666, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Plenum Capital Management AG, in Zürich, Entwicklung und Vermarktung von auf künstlicher Intelligenz basierenden Tradingsystemen für den Finanz- und Kapitalmarkt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2002, S. 17, Publ. 656104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Christian, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Plenum Capital Management AG, in Zürich, Entwicklung und Vermarktung von auf künstlicher Intelligenz basierenden Tradingsystemen für den Finanz- und Kapitalmarkt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2001, S. 8495).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Christian, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.