Fabian Athos Jacoma
residente a Adliswil, da Zürich e Bellinzona Mandati attuali: Alpha Management AG in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Athos Jacoma", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Athos Jacoma"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Athos Jacoma", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Athos Jacoma"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabian Athos Jacoma
Persone con il nome Fabian Athos Jacoma lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Fabian Athos Jacoma
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Athos Jacoma
Numero di pubblicazione: HR02-1005748549, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Alpha Management AG in Liquidation, in Herisau, CHE-467.735.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2022, Publ. 1005500594). Das Konkursverfahren ist mit Entscheid der Einzelrichterin des Kantonsgerichts von Appenzell Ausserrhoden vom 11.05.2023 mangels Aktiven eingestellt worden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacoma, Fabian Athos, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004845674, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
LIA Swiss AG, bisher in Zürich, CHE-467.735.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004824707).
Statutenänderung:
28.02.2020.
Firma neu:
Alpha Management AG.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 19, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Investor Relations Dienstleistungen sowie Corporate Finance Dienstleistungen für Firmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, in anderen Geschäftsbereichen aktiv zu werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacoma, Fabian Athos, von Zürich, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bellinzona].
Numero di pubblicazione: HR02-1004824707, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LIA Swiss AG, in Zürich, CHE-467.735.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Guido August, genannt Gust, von Oberegg, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacoma, Fabian Athos, von Bellinzona, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.