Hardy Jacobs
residente a Bremgarten b. Bern, da Germania Mandati attuali: CETOS AG Persone correlate: Jean Denis Borer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hardy Jacobs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hardy Jacobs"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hardy Jacobs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hardy Jacobs"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hardy Jacobs
Persone con il nome Hardy Jacobs lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Hardy Jacobs
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hardy Jacobs
Numero di pubblicazione: 4278453, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
CETOS Holding AG, bisher in Reiden, CHE-338.115.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783257).
Statutenänderung:
28.05.2018.
Firma neu:
CETOS AG.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Strengigartenweg 35, 4123 Allschwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software, die Unternehmensberatung, die Beratung und Schulung im EDV-Bereich, sowie den Handel mit EDV Hard- und Software, den Handel mit und den Import und Export von Waren aller Art. Sie kann andere Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, gründen, sich daran beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen, Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften und Immaterialgüter erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist auch ohne entsprechende Gegenleistung befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Konzerngesellschaften vorzunehmen sowie Konzergesellschaften Darlehen gewähren, wenn dies dem Interesse einer oder mehrerer Konzergesellschaften förderlich ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Hardy, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Mück, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2486181, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
BC Basel Consulting Group AG, in Basel, CHE-101.611.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157899).
Statutenänderung:
11.11.2015. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.]. Mit Erklärung vom 11.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dufour Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Hardy, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern].
Numero di pubblicazione: 2187251, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Cetos Systems AG, in Brugg, CHE-106.660.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2133045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mück, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jacobs, Hardy, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.