Walter Im Obersteg
residente a Solothurn, da St. Stephan Mandati attuali: Walter Im Obersteg Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Im Obersteg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Im Obersteg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Im Obersteg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Im Obersteg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Walter Im Obersteg
Persone con il nome Walter Im Obersteg lavorano in questi rami economici
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Walter Im Obersteg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Walter Im Obersteg
Numero di pubblicazione: 4345776, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
MCM Hotel AG, in Solothurn, CH-400.3.017.841-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2006, S. 12, Publ. 3329046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Im Obersteg, Walter, von St. Stephan, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Matthias Conrad Theodor, von Hitzkirch, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: 3329046, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
MCM Hotel AG, bisher in Kaiseraugst, CH-400.3.017.841-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2005, S. 1, Publ. 3058498).
Statutenänderung:
30.03.2006.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
bei Walter Im Obersteg, Niklaus Konrad-Strasse 21, 4500 Solothurn.
Zweck:
Beratung und Unterstützung auf dem Gebiete der Hotellerie und des Tourismus sowie für Dienstleistungsunternehmen und Verwaltung von Hotel- und Gastronomiebetrieben im In- und Ausland. Kann alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen, ferner sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Matthias Conrad Theodor, von Hitzkirch, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Im Obersteg, Walter, von St. Stephan, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
MST Consulting GmbH, in Birsfelden, Revisionsstelle [bisher: MST Consulting GmbH, in Basel].
Numero di pubblicazione: 3296356, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Lasca SA, in Bellinzona, CH-500.3.001.790-6, amministrazione di beni mobili e immobili, Società anonima (FUSC no. 45 del 4.3.2005, pagina 15, publ. 2728770).
Nuovo recapito:
Via A. di Sacco 2a, 6500 Bellinzona.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Capifid SA, in Chiasso, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Im Obersteg, Walter, da St. Stephan, in Solothurn, amministratore unico, con firma individuale [finora: in Liebefeld];
Reviconti SA, in Lugano, ufficio di revisione.