Marianne Hysek
residente a Schwadernau, da Bellmund Mandati attuali: C.M. Hysek GmbH Persone correlate: Claus Manfred Hysek Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Hysek", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Hysek"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Hysek", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Hysek"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marianne Hysek
Persone con il nome Marianne Hysek lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Marianne Hysek
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marianne Hysek
Numero di pubblicazione: 2586489, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bözinger Apotheke AG, in Biel/Bienne, CHE-110.230.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, Publ. 5672836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hysek, Cendrine, von Bellmund, in Schwadernau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hysek, Marianne, von Bellmund, in Schwadernau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hysek, Claus Dr., von Bellmund, in Schwadernau, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hysek, Cédric Dr., von Bellmund, in Magglingen/Macolin (Evilard), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hysek, Cédric, in Schwadernau, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hysek, Andrea Bettina Dr., von Bellmund, in Magglingen/Macolin (Evilard), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4758684, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
C.M. Hysek GmbH, in Engelberg, CH-140.4.003.182-0, Dorfstrasse 21, 6390 Engelberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und die Beratung im Pharma- und EDV-Bereich sowie den Handel mit Waren aller Art. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern durch Brief, Telefax oder E-Mail zuzustellen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 24.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hysek, Dr. Claus, von Bellmund, in Schwadernau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Hysek, Marianne, von Bellmund, in Schwadernau, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1190470, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bözinger Apotheke AG (Pharmacie de Boujean SA), in Biel BE, Bözingenstrasse 162, 2504 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2003.
Zweck:
Führen von Apotheken und verwandten Dienstleistungsunternehmen, insbesondere die Fortführung der 'Bözinger Apotheke' in Biel-Bözingen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital:
CHF 400'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.--.
Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der erloschenen Einzelfirma 'Bözinger Apotheke Dr. C.M. Hysek', in Biel BE, Aktiven von CHF 1'557'974.93 und Passiven von CHF 972'158.60 (Verbindlichkeiten) gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 19.09.2003 und Bilanz per 30.06.2003 zum Preis von CHF 585'816.33, wofür 380 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 205'816.33 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hysek, Claus Dr., von Bellmund, in Schwadernau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hysek, Marianne, von Bellmund, in Schwadernau, mit Einzelunterschrift;
Hysek, Cédric, von Bellmund, in Schwadernau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hysek, Cendrine, von Bellmund, in Schwadernau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meichtry-Treuhand-REVITREX, in Biel BE, Revisionsstelle.