Jesko Hutter
residente a Widnau, da Diepoldsau Mandati attuali: Baumschlager Hutter Zürich GmbH, Frei & Gmünder AG e di più Persone correlate: Miriam Seiler, Zeno August Rausch, Karl Baumschlager e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jesko Hutter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jesko Hutter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jesko Hutter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jesko Hutter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jesko Hutter
Persone con il nome Jesko Hutter lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Jesko Hutter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jesko Hutter
Numero di pubblicazione: HR02-1004749303, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Suum GmbH, in Widnau, CHE-113.161.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, S.0, Publ. 6140182).
Statutenänderung:
24.10.2019.
Sitz neu:
Balgach.
Domizil neu:
Schlossstrasse 211, 9435 Heerbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Architektur und Bauführung. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Jesko, von Diepoldsau, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Hutter, Flavia, von Diepoldsau, in Widnau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4083107, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Baumschlager Hutter GmbH, in Widnau, CHE-348.231.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1511227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Miriam, von Basel und Fischbach-Göslikon, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baldauf, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Scheidegg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumschlager Hutter Partners Holding ZT GmbH (FN349801 p), in Dornbirn (AT), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hutter, Jesko, von Diepoldsau, in Widnau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Baumschlager, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Eisenbart, Norbert, von Oberbüren, in St. Margrethen, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2961405, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Frei & Gmünder AG, in St. Gallen, CHE-103.437.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 15, Publ. 5400172).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Jesko, von Diepoldsau, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eisenbart, Norbert, von Oberbüren, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei, Hanspeter, von Diepoldsau, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gmünder, Martin, von Appenzell, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].