Claude Hutmacher
residente a Billens, da Konolfingen Mandati attuali: C. Hutmacher, Façades et Fenêtres Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Hutmacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Hutmacher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Hutmacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Hutmacher"
|
|
Claude Hutmacher
residente a Faulensee, da Konolfingen Mandati attuali: Cofasa SA Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Hutmacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Hutmacher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Hutmacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Hutmacher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claude Hutmacher
Persone con il nome Claude Hutmacher lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Uffici di architettura e ingegneria
Construzione del soprassuolo
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Claude Hutmacher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claude Hutmacher
Numero di pubblicazione: HR02-1005503630, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cofasa SA, in Gampelen, CHE-109.282.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3307039).
Statutenänderung:
17.06.2022. Gemäss Erklärung vom 17.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guignet, Sylvie, von Oron, in Bournens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutmacher, Philippe, von Konolfingen, in Aesch BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Doxior Cabinet fiduciaire SA (CHE-108.697.474), in Aubonne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutmacher, Claude, von Konolfingen, in Faulensee (Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Al Jazeerah Al Hamrah (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3307039, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cofasa SA, in Bern, CHE-109.282.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3162015).
Statutenänderung:
16.01.2017.
Sitz neu:
Gampelen.
Domizil neu:
Dröschiweg 2, 3236 Gampelen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Gebäudehüllen sowie den Handel aller Art, Beratung und Expertisen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutmacher, Claude, von Konolfingen, in Al Jazeerah Al Hamrah (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Guignet, Sylvie, von Oron, in Bournens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doxior Cabinet fiduciaire SA (CHE-108.697.474), in Aubonne, Revisionsstelle [bisher: Doxior Cabinet fiduciaire S.à r.l.]