Roger Conrad Huber
residente a Kilchberg, da Ufhusen Mandati attuali: CONDOR CONSULTING AG Persone correlate: Christian Bulling, Georg Andrea Hunger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Conrad Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Conrad Huber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Conrad Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Conrad Huber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roger Conrad Huber
Persone con il nome Roger Conrad Huber lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Roger Conrad Huber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roger Conrad Huber
Numero di pubblicazione: 3970673, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CONDOR CONSULTING AG(CONDOR CONSULTING SA) (CONDOR CONSULTING LTD), in Zürich, CHE-290.204.902, Nüschelerstrasse 31, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2017.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer umfassenden Beratungsgesellschaft im Bereich Strategie, Immobilien, Beteiligungen, Steuern, Recht und Finanzen sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, soweit sie nicht dem Banken- oder dem Börsengesetz unterstehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten und veräussern und alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Huber, Roger, von Ufhusen, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hunger, Georg Andrea, von Safiental, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3517333, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Triton Services GmbH, in Zürich, CHE-452.015.577, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3031695).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Roger Conrad, von Ufhusen, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Comfort Hotels Management Ltd (CHE-102.185.000), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marty, Dr. Marco S., von Stäfa, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3089831, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ASCENT PARTNERS GmbH, in Kilchberg ZH, CHE-204.456.535, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, Publ. 1357007).
Firma neu:
ASCENT PARTNERS GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.09.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Roger Conrad, von Ufhusen, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].