Pius M. Huber
residente a Zürich, da Berg (SG) Mandati attuali: Dr. Schefer Willensvollstrecker & Tax-Expert AG, Zürichsee Immobilien AG e di più Persone correlate: Ursula Elisabeth Schefer Huber, Peter Stäheli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pius M. Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pius M. Huber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pius M. Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pius M. Huber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pius M. Huber
Persone con il nome Pius M. Huber lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Agricoltura (diversa)
Compravendita di immobili propri
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Servizi fiduciari
Agricoltura (diversa)
Compravendita di immobili propri
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Privato con il nome Pius M. Huber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pius M. Huber
Numero di pubblicazione: 2365969, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SAFFRON AG, bisher in Root, CHE-462.932.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1316833).
Gründungsstatuten:
23.04.2013.
Statutenänderung:
28.05.2014.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Huber & Partner Rechtsanwälte, Baarerstrasse 34, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Wels (AT), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Huber, Pius, von Berg SG, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Ferber, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Schwerte (DE), Prokurist, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Marcus, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Steinemann, Barbara, von Rümlang, in Regensdorf, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1403585, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dr. Schefer Willensvollstrecker & Tax-Expert AG, in Zug, CHE-105.638.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2010, S. 17, Publ. 5812166).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Pius M., von Berg SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1388631, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Sennhüttengenossenschaft Erlen, in Wollerau, CHE-103.278.271, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, Publ. 7030706). Gemäss Erklärung vom 4.3.2014 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Pius, von Berg SG, in Zürich, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro (CH-130.0.005.885-5), in Freienbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Hermann Ferdinand, genannt Ferdinand, von Muotathal, in Wollerau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.