Valentin Homberger
residente a Schaffhausen, da Gossau (ZH) Mandati attuali: ProSpect GmbH Persone correlate: Petra Ohnsorg Matter, Hans Walter Sütterlin Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valentin Homberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valentin Homberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valentin Homberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valentin Homberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Valentin Homberger
Persone con il nome Valentin Homberger lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Ricerca e sviluppo
Privato con il nome Valentin Homberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Valentin Homberger
Numero di pubblicazione: 6997414, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
ProSpect GmbH, in Reinach BL, CH-280.4.005.506-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2006, S. 6, Publ. 3460634). Gemäss Erklärung vom 06.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Georg, von Aarau und Muhen, in Rheinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homberger, Valentin, von Gossau ZH, in Schaffhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ohnsorg Matter, Petra, von Steinhausen, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Numero di pubblicazione: 3460634, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
ProSpect GmbH, in Reinach BL, CH-280.4.005.506-6, Betrieb eines Büros für Archäologie und Vermittlung von Kulturgeschichte im weitesten Sinne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2002, S. 4).
Statutenänderung:
4.07.2006.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homberger, Valentin, von Gossau ZH, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Kob Guggisberg, Karin, von Basel und Belp, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Matter, Georg, von Aarau und Muhen, in Rheinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Sütterlin, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].