Hannes Hofer
residente a Bonstetten, da Italia Mandati attuali: Swiss-Ski Schweizerischer Skiverband, Swiss-Ski Weltmeisterschaften & Events AG e di più Persone correlate: Raphaèle Renée Favre Schnyder, Peter Barandun, Urs Lehmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hannes Hofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hannes Hofer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hannes Hofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hannes Hofer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hannes Hofer
Persone con il nome Hannes Hofer lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Servizi sport
Privato con il nome Hannes Hofer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hannes Hofer
Numero di pubblicazione: HR02-1005898560, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss-Ski Schweizerischer Skiverband, in Muri bei Bern, CHE-108.141.946, Verein (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833813).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Adrian, von Trun, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burger, Christoph, von Eggiwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofer, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Orlovski, Matea, von Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rietschin, Matthias, von Basel, in Grosshöchstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wittwer, Ursina, von Trub, in Konolfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005859898, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss-Ski Weltmeisterschaften AG, in Muri bei Bern, CHE-176.061.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190126).
Statutenänderung:
03.10.2023.
Firma neu:
Swiss-Ski Weltmeisterschaften & Events AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss-Ski Championnats du Monde & Events SA) (Swiss-Ski World Championships & Events Ltd).
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Arastrasse 6, 3048 Worblaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Bernhard, von Hasle (LU), in Doppleschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollinger, Daniel, von Schaffhausen, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004843147, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG, in Muri bei Bern, CHE-340.045.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Markus, von Untervaz, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Urs, von Langnau im Emmental, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aregger, Bernhard, von Hasle (LU), in Doppleschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.