Patrice Héritier
residente a Savièse, da Savièse Mandati attuali: ECSA Fiduciaire SA Persone correlate: Claudine Maye, Médine Dessimoz Pignat, Céline Aebi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrice Héritier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrice Héritier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrice Héritier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrice Héritier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrice Héritier
Persone con il nome Patrice Héritier lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Patrice Héritier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrice Héritier
Numero di pubblicazione: HR02-1006051559, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Paul et Marcelle Blondin, à Sion, CHE-109.640.956, fondation (No. FOSC 202 du 18.10.2022, Publ. 1005585921).
Nouvelle adresse:
Rue de Lausanne 35, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chevrier, Emmanuel, de Sion et Saint-Martin VS, à Sion, secrétaire-caissier et gérant, avec signature collective à deux avec la présidente ou la vice-présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Héritier, Patrice, de Savièse, à Savièse, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec la présidente ou la vice-présidente.
Numero di pubblicazione: 6908398, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Association Pro-Economy.VS, à Sierre, CH-626.6.012.027-5, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, p. 0, Publ. 6554044).
Nouvelle autre adresse:
Ch. du Vieux-Canal 15, 1951 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Borgeaud, Pierre-Alain, de Vionnaz et Collombey-Muraz, à Chermignon, vice-président et secrétaire général, avec signature collective à deux;
Héritier, Patrice, de Savièse, à Savièse, président, avec signature collective à deux;
Gillioz, Gabriel, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre, sans droit de signature;
Kaempfen, Viktor, de Brig-Glis et Termen, à Lens, membre, sans droit de signature;
Supersaxo, Oscar, de Saas Fee, à Saas Fee, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Gehrig, Stefan, de Fiesch, à Brigerbad (Brig-Glis), président, avec signature collective à deux;
Tornay, Antoine, de Orsières, à Orsières, membre et trésorier, avec signature collective à deux;
Emery, Daniel, de Lens, à Sion, membre, sans droit de signature;
Clausen, Urs, de Mühlebach, à Visp, membre, sans droit de signature;
Jaquet, Stéphane, de Prévondavaux, à Saint-Légier-La Chiésaz, membre, sans droit de signature;
Bonvin, Antoine, de Montana, à Arbaz, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: trésorier avec signature collective à deux];
Tschopp, Laurent, de Miège, à Randogne, secrétaire général (hors comité), avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: 6082772, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Sion Expo SA, à Sion, CH-626.3.000.676-8, société anonyme (No. FOSC 152 du 09.08.2007, p. 15, Publ. 4060532).
Modification des statuts:
17.02.2011. [biffé: Conseil d'Administration : 3 à 15 membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Héritier, Patrice, de Savièse, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Jean-Pierre, de Arbaz, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].