Marc Hallauer
residente a Buschwiler, da Basel Mandati attuali: Baloise Leben AG, Baloise Versicherung AG Persone correlate: Fatih Almaz, Fabienne Joëll Knuchel, Liliana Marinaccio e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Hallauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Hallauer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Hallauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Hallauer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marc Hallauer
Persone con il nome Marc Hallauer lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società di assicurazioni
Esercizio di una società di assicurazioni
Privato con il nome Marc Hallauer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marc Hallauer
Numero di pubblicazione: HR02-1005575522, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cashmoney Swiss AG, in Zürich, CHE-116.243.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005038985). [gestrichen: Mit Erklärung vom 19.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akman, Ilhan, von Biasca, in Cadenazzo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hallauer, Marc, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005428862, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Credaris AG, in Zürich, CHE-110.346.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005409884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisler, Richard, von Aesch BL, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hallauer, Marc Antoine Gérard Jacques, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreck, Hans-Günther Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005012352, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Credaris AG, in Zürich, CHE-110.346.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936069).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hallauer, Marc Antoine Gérard Jacques, von Zürich, in Gossau (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].