Roland Haldi
residente a Schönried, da Saanen Mandati attuali: Bahnhofgarage Haldi GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Haldi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Haldi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Haldi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Haldi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Haldi
Persone con il nome Roland Haldi lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Roland Haldi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Haldi
Numero di pubblicazione: HR02-1005252812, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
X PLODE FITNESS SARL, à Monthey, CHE-113.679.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 67 du 06.04.2020, Publ. 1004867041).
Modification des statuts:
06.07.2021.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'un centre de fitness avec magasin de nutrition sportive, conseils en diététique, ainsi que les médecines naturelles, la médecine des ventouses, la reboutologie, ainsi que la massothérapie, ainsi que toutes activités convergentes ou analogues en relation avec le but social. La société peut créer des succursales, acquérir des participations à toutes entreprises, acheter ou créer des entreprises similaires, réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à développer son but ou en rapport direct ou indirect avec ce dernier;
accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldi, Roland, de Saanen, à Bex, associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s) (et rectification du prénom):
Pirali, Erminio, de Massongex, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Pirali, Ermino, pour 170 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3743907, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bahnhofgarage Haldi GmbH, in Saanen, CHE-450.945.695, Bahnhofstrasse 8, 3778 Schönried, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.09.2017.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, Verkauf, die Vermietung und Reparatur von Fahrzeugen sowie das Ausführen von Personentransporten und Kleintransporten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder e-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 04.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Haldi, Roland, von Saanen, in Schönried (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4522036, Ufficio del registro di commercio Vallese
X PLODE FITNESS SARL, à Monthey, CH-621.4.007.431-2, société à responsabilité limitée (FOSC no 114 du 15.06.2007, p. 18, publ. 3976974).
Modification des statuts:
30.05.2008.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Communications:
Communications de la société aux associés par écrit ou par courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration des associé-gérant et associé du 30.05.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Tuor, Patrick, de Sumvitg, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Pirali, Ermino, de Massongex, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 170 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: Pirali, Erminio, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--];
Haldi, Roland, de Saanen, à Bex, associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.--. [Rectification: l'associé-gérant se prénomme Ermino et non Erminio Pirali].