Roland Häusler
residente a Muttenz, da Gondiswil Mandati attuali: Holzofenbäckerei Bio Andreas AG Persone correlate: Eva Häusler, Marcel Häusler, André Häusler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Häusler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Häusler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Häusler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Häusler"
|
|
Roland Häusler
residente a Zug, da Unterägeri Mandati attuali: noise bunker Häusler Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Häusler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Häusler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Häusler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Häusler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Häusler
Persone con il nome Roland Häusler lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Commercio di prodotti alimentari
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Privato con il nome Roland Häusler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Häusler
Numero di pubblicazione: HR02-1004965118, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Holzofenbäckerei Bio Andreas AG, in Basel, CHE-109.317.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri, Max, von Bäretswil und Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, André, von Gondiswil, in Birsfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Häusler, Eva, von Gondiswil, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häusler, Marcel, von Gondiswil, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häusler, Roland, von Gondiswil, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birsfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1640227, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Northern Communication GmbH, in Zug, CHE-112.214.577, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 22, Publ. 5661632).
Statutenänderung:
02.07.2014.
Firma neu:
Northern Communication GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Chevilly AG , Zugerstrasse 74, 6341 Baar.
Zweck neu:
Beratung im EDV-Bereich sowie Gestaltung von diesbezüglichen Internetauftritten und alle damit zusammenhängenden Geschäftstätigkeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.07.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Roland, von Unterägeri, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Chevilly AG (CHE-103.607.883), in Baar, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 6140928, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Godora AG, in Herisau, CH-320.3.010.679-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2009, S. 2, Publ. 4988452).
Firma neu:
Godora AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.04.2011 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Mauchle Treuhand AG, Bahnhofstrasse 6, 9200 Gossau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusler-Eisenmann, Gertrud, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Häusler, Roland, von Altstätten, in Rheineck, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Häusler, Alex, von Altstätten, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauchle Treuhand AG (CH-320.3.020.088-3), in Gossau SG, Liquidatorin.