Ulrich Habegger
residente a Weier im Emmental, da Trub Mandati attuali: Ersparniskasse Affoltern i.E. AG, Habegger Elektronik GmbH e di più Persone correlate: Lorenz Alexander Meister, Damaris Esther Gutzwiller, Lorenz Mühlemann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Habegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Habegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Habegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Habegger"
|
|
Ulrich Habegger
residente a Trimstein, da Trub Mandati attuali: Ulrich Habegger Bau und Flachdachabdichtungen Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Habegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Habegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ulrich Habegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ulrich Habegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ulrich Habegger
Persone con il nome Ulrich Habegger lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Altra attività edilizia
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Altra attività edilizia
Privato con il nome Ulrich Habegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Habegger
Numero di pubblicazione: HR02-1006056976, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kobel Elektrotechnik AG, in Affoltern im Emmental, CHE-115.777.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656219).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der WP Holding AG, in Affoltern im Emmental (CHE-185.272.524), gemäss Fusionsvertrag vom 03.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 3'019'276.33 - unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'113'650.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habegger, Ulrich, von Trub, in Weier im Emmental (Affoltern im Emmental), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005916733, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TUBAFIN SA, in Orpund, CHE-107.919.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habegger, Ulrich, genannt Ueli, von Trub, in Lenk im Simmental (Lenk), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hack, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Ipsach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005449839, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TUBAFIN SA, in Orpund, CHE-107.919.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005055959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Adrian, von Thun, in Freimettigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habegger, Ulrich, genannt Ueli, von Trub, in Lenk im Simmental (Lenk), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Guido, Viktoria, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelprokura.