Isabella Guldin
residente a Adliswil, da Oberiberg Mandati attuali: T-Car Sàrl Persone correlate: Patrick Guldin Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Isabella Guldin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Isabella Guldin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Isabella Guldin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Isabella Guldin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Isabella Guldin
Persone con il nome Isabella Guldin lavorano in questi rami economici
Commercio di automobili
Commercio di automobili
Privato con il nome Isabella Guldin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Isabella Guldin
Numero di pubblicazione: 2867551, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rontal Kurier GmbH, bisher in Dierikon , CHE-113.989.586, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009).
Gründungsstatuten:
13.12.2007.
Statutenänderung:
07.04.2016.
Firma neu:
P&M Swiss Service GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(P&M Swiss Service Sàrl) (P&M Swiss Service Ltd liab Co).
Sitz neu:
Gossau ZH.
Domizil neu:
Industriestrasse 12, 8625 Gossau ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Reinigungsarbeiten, Hauswartungen, Unterhaltsreinigungen, Umzugsreinigungen und Haushaltarbeiten aller Art. Sie bezweckt auch Transport- sowie Umzugsdienstleistungen. Des Weiteren bezweckt sie den Handel mit Waren aller Art und den Betrieb einer Tankstelle. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guldin, Isabella, von Oberiberg, in Adliswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Wyler, Paul, von Dierikon und Köniz, in Dierikon, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niman Aldabbas, Mohamad Mwafak, von Basel, in Stein am Rhein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schleiss, Patrick, von Oberriet SG, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4487814, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Retas Schema AG, in Möriken-Wildegg, CH-400.3.010.223-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2007, S. 2, Publ. 3935936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyler, Paul, von Köniz, in Dierikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Guldin, Isabella, von Oberiberg, in Adliswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebischer, Alfred, von Rüschegg, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4259690, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rontal Kurier GmbH, in Dierikon, CH-100.4.788.392-1, Spechtenstrasse 76, 6036 Dierikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2007.
Zweck:
Transport-, Kurier- und Logistikdienstleistungen aller Art;
Beteiligungen;
Kauf, Verkauf und Ausnutzung von Patenten, Lizenzen und Marken;
An- und Verkauf von Immobilien.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Guldin, Isabella, von Oberiberg, in Adliswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Wyler, Paul, von Dierikon und Köniz, in Dierikon, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.