Daniel Heinrich Gugelmann
residente a Bronschhofen, da Staffelbach Mandati attuali: Gugelmann GmbH Persone correlate: Cornelia Gugelmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Heinrich Gugelmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Heinrich Gugelmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Heinrich Gugelmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Heinrich Gugelmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Heinrich Gugelmann
Persone con il nome Daniel Heinrich Gugelmann lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Daniel Heinrich Gugelmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Heinrich Gugelmann
Numero di pubblicazione: 7128188, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gugelmann GmbH, in Bronschhofen, CH-320.4.070.483-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6460502).
Sitz neu:
Wil SG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gugelmann, Daniel Heinrich, von Staffelbach, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bronschhofen]. [Behördliche Umbenennung].
Numero di pubblicazione: 6460502, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gugelmann GmbH, in Bronschhofen, CH-320.4.070.483-1, Lerchenstrasse 8, 9552 Bronschhofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2011.
Zweck:
Beratung, Planung, Herstellung und Vertrieb von Portefeuilleartikeln aus Leder, Kunstleder und synthetischen Materialien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.12.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gugelmann, Daniel Heinrich, von Staffelbach, in Bronschhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6233214, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Funke AG, in Oberbüren, CH-320.3.033.103-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2011, S. 13, Publ. 6032634). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Simplex AG Bern, in Bern (CH-035.3.000.747-9), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugelmann, Daniel, von Staffelbach, in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.