Roland Gubser
residente a Einsiedeln, da Quarten Mandati attuali: GS-Rewarding GmbH, Roland Gubser, Montagen Persone correlate: Alice Gubser, Alice Gubser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Gubser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Gubser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Gubser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Gubser"
|
|
Roland Gubser
residente a Rapperswil, da Quarten Mandati attuali: Untervorauen AG Persone correlate: Mathias Gemperli, Luzia Arpagaus-Ziegler, Clemens Arpagaus Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Gubser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Gubser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Gubser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Gubser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Gubser
Persone con il nome Roland Gubser lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Fabbricazione di prodotti metallo
Compravendita di immobili propri
Altro commercio con prodotti diversi
Fabbricazione di prodotti metallo
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Roland Gubser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Gubser
Numero di pubblicazione: HR02-1005753786, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
GREENTHINK GMBH, in Basel, CHE-232.366.038, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005629296).
Domizil neu:
Oetlingerstrasse 156, 4057 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Roland, von Zürich, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Paris (FR)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004797039, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Arpagaus Holzbau AG, in Lachen, CHE-106.895.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259309).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Firma neu:
Untervorauen AG.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Unterdorfstasse 15, 8808 Pfäffikon SZ].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Halten, Veräusserung, Verwaltung, Vermittlung sowie Mietung und Vermietung von Grundstücken und Immobilien. Im Weiteren bietet sie Beratungsdienstleistungen im Holzbau an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus, Silvio, von Lumnezia, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Agatha, von Galgenen, in Galgenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus-Ziegler, Luzia, von Lumnezia, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubser, Roland, von Quarten, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004769109, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Nettag AG, in Olten, CHE-105.859.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3447019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Roland, von Kilchberg ZH, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüscher, Iwan, von Oberentfelden, in Kölliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gränitz, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Fabian, von Eggiwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohl, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Traiskirchen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palma, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].