Riccardo Gubser
residente a Domat/Ems, da Quarten e Zürich Mandati attuali: Cudos AG, ERA IT SOLUTIONS AG Persone correlate: Adrian Kohlbrenner, Christian Hecht, Roger Notter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Riccardo Gubser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Riccardo Gubser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Riccardo Gubser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Riccardo Gubser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Riccardo Gubser
Persone con il nome Riccardo Gubser lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Riccardo Gubser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Riccardo Gubser
Numero di pubblicazione: HR02-1004898692, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
stich-kultur gmbh, in Domat/Ems, CHE-198.706.472, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, S.0, Publ. 991615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Riccardo, von Zürich, in Domat/Ems, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gubser, Manuel, von Zürich, in Domat/Ems, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gubser, Renato, von Zürich, in Felsberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gubser, Aldo, von Zürich, in Domat/Ems, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horvath, Henrik, ungarischer Staatsangehöriger, in Domat/Ems, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Tamins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3324893, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
M&F Engineering AG, in Weiningen ZH, CHE-100.618.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1778885).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Riccardo, von Zürich, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
'REVISION' Aktiengesellschaft (CHE-107.903.292), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: 'REVISION' Aktiengesellschaft (CH-020.3.921.468-8)].
Numero di pubblicazione: 3200711, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dreibünden Immo AG, bisher in Domat/Ems, CHE-202.069.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1056317).
Statutenänderung:
10.11.2016.
Firma neu:
D and G Pro Energy AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(D and G Pro Energy Ltd).
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Höfnerstrasse 12, 6314 Unterägeri.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf, Vermittlung von und Handeln mit Waren und Rohstoffen, insbesondere mit Öl- und Gasprodukten im In- und Ausland, Kauf und Verkauf von Edelmetallen, Verwaltung physischer Edelmetallen sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Aldo, von Zürich, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubser, Riccardo, von Zürich, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Just, Doris Martha, von Maienfeld, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Heinz, von Buchs (AG), in Wil (SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Todorov, Anton, bulgarischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.