Ernst Gnos-Brunner
residente a Schwanden, da Altdorf (UR) e Glarus Süd Mandati attuali: Dorfbaugenossenschaft Schwanden Persone correlate: David Luchsinger-Dürst, Annemarie Brühwiler, Heinz Zweifel-Ritler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Gnos-Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Gnos-Brunner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Gnos-Brunner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Gnos-Brunner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ernst Gnos-Brunner
Persone con il nome Ernst Gnos-Brunner lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Ernst Gnos-Brunner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Gnos-Brunner
Numero di pubblicazione: 1991019, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Stiftung zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Glarus Süd, in Glarus Süd, CHE-109.380.672, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6933438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnos-Brunner, Ernst, von Altdorf UR und Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten dem Sekretär oder dem Rechnungsführer;
Hürlimann-Zweifel, Rolf, von Glarus Süd und Walchwil, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögeli, Mathias, von Glarus Süd, in Rüti (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten dem Sekretär oder dem Rechnungsführer;
Rüegg, Georg genannt Jürg, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Rechnungsführer und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:von Glarus Süd und Bäretswil, Rechnungsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Weibel, Dr. Brigitta, von Zürich, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
GBT AG, Gesellschaft für Beratung und Treuhand (CHE-106.310.480)[CH-160.3.000.620-6], in Glarus, Revisionsstelle [bisher: GBT AG, Gesellschaft für Beratung und Treuhand (CH-160.3.000.620-6)].
Numero di pubblicazione: 6923428, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Stiftung zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Schwanden, in Schwanden GL, CH-160.7.003.972-5, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2009, S. 9, Publ. 4950956).
Urkundenänderung:
30.06.2012.
Name neu:
Stiftung zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Glarus Süd.
Sitz neu:
Glarus Süd.
Domizil neu:
c/o Jürg Rüegg, Tschudiguet 4, 8762 Schwanden GL.
Zweck neu:
Mitwirkung bei der Finanzierung solcher Vorhaben, von welchen eine im öffentlichen Interesse liegende, nachhaltige Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Glarus Süd zu erwarten ist.
Darunter können zum Beispiel fallen:
Aufbau neuer Industrien, auch durch Umwandlung bestehender;
Einrichtung neuartiger Gewerbe oder Erhaltung bestehender, wenn sie für die Bevölkerung unentbehrlich sind;
Unterstützung der Gemeinde Glarus Süd bei einer Kapitalerhöhung der Kraftwerke SN Energie AG oder anderer Kraftwerksgesellschaften innerhalb des Gemeindegebietes;
Massnahmen, welche allgemein die Gemeinde Glarus Süd als Wirtschaftsstandort stärken.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. Genehmigung der Stiftungsurkunde vom 30.06.2012 durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 12.09.2012.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güttinger-Buchli, Urs, von Schwanden GL, in Schwanden GL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Glaronia Treuhand AG, in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakober-Noser, Rudolf, von Glarus, in Schwanden GL (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten dem Sekretär oder dem Rechnungsführer [bisher: von Glarus, in Schwanden GL, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gnos-Brunner, Ernst, von Altdorf UR und Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten dem Sekretär oder dem Rechnungsführer [bisher: von Schwanden GL, in Schwanden GL, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luchsinger-Zentner, Kaspar, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Schwanden GL, in Schwanden GL, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Hürlimann-Zweifel, Rolf, von Glarus Süd und Walchwil, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Rüegg, Georg genannt Jürg, von Glarus Süd und Walchwil, in Schwanden GL (Glarus Süd), Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schiesser, Dr.iur. Fritz, von Glarus Süd, in Haslen GL (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
GBT AG, Gesellschaft für Beratung und Treuhand (CH-160.3.000.620-6), in Glarus, Revisionsstelle.