Hugo Glaus
residente a Winterthur, da Benken (SG) Mandati attuali: GGV Immobilien AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hugo Glaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hugo Glaus"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hugo Glaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hugo Glaus"
|
|
Hugo Glaus
residente a Benken, da Benken (SG) Mandati attuali: Josef Giger AG Persone correlate: Gabriela Saurer, Anna-Rosa Giger-Kaufmann, Walter Gschwend e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hugo Glaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hugo Glaus"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hugo Glaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hugo Glaus"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hugo Glaus
Persone con il nome Hugo Glaus lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Compravendita di immobili propri
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Hugo Glaus
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hugo Glaus
Numero di pubblicazione: HR02-1005171324, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HUVO Verwaltungs AG, in Zug, CHE-108.123.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823862).
Statutenänderung:
15.04.2021.
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder mittels anderer elektronischer Übertragungsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Hugo, von Benken SG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Roger, von Wallisellen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005006486, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aspen Immobilien AG, in Dübendorf, CHE-110.130.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, S.0, Publ. 1916757).
Statutenänderung:
09.10.2020.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 04.07.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtige Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der UBS AG, mit Sitz in Zürich und Basel, das Hotel-Restaurant Aspen (Grindelwald-Gbbl.Nrn. 3105 und 3093) zum Preis von maximal CHF 1'275'000.-- käuflich zu erwerben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder mittels anderer elektronischer Übertragungsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Hugo, von Benken SG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Roger, von Wallisellen und Zürich, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2301803, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Camp AG, bisher in Mönthal, CHE-108.123.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011Publ. 6169118).
Gründungsstatuten:
29.06.1983.
Statutenänderung:
09.07.2015.
Firma neu:
HUVO Verwaltungs AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o CT Capital Consult AG, Baarerstrasse 94, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Liegenschaftsbewirtschaftung (Facilitymanagement), namentlich Verwaltung, Vermietung und Instandhaltung von Liegenschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, sofern Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maglio, Franco Lodovico, von Basel, in Mönthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaus, Hugo, von Benken SG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.