Daniel Giudici
residente a Bottenwil, da Obersiggenthal Mandati attuali: Mitac Architektur AG, Mitac-Immobilien AG Persone correlate: Daniel Ryan Meier, Fabienne Meier, Mathias Jäggi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Giudici", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Giudici"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Giudici", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Giudici"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Giudici
Persone con il nome Daniel Giudici lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Construzione del soprassuolo
Uffici di architettura e ingegneria
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Daniel Giudici
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Giudici
Numero di pubblicazione: HR02-1005902945, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Giudici Traslochi Sagl, in Collina d'Oro, CHE-323.549.770, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 1 del 03.01.2023, Pubbl. 1005643374).
Statuti modificati:
24.11.2023.
Nuova ditta:
GIUDICI TRASLOCHI Sagl.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Savoretti, Alessandro, cittadino italiano, in Varese (IT), socio e gerente, con firma collettiva a due con Daniele Giudici e/o Monica Giudici, con 30 quote da CHF 100.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Giudici, Daniele, da Manno, in Montagnola (Collina d'Oro), socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con 140 quote da CHF 100.00 [finora: con 110 quote da CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004665392, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
D.Biasca SA, in Lugano, CHE-102.052.451, società anonima (Nr. FUSC 111 del 12.06.2009, p.22, Pubbl. 5065634).
Statuti modificati:
19.06.2019.
Nuova ditta:
Applicolor Pittura SA.
Nuovo scopo:
Gestione di un'impresa di pittura, rivestimenti, isolazioni;
acquisto e vendita di colori e generi affini. Può partecipare in società dallo scopo similare. Può aprire filiali e succursali in Svizzera e all'estero.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto o per email. [radiati: Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 03.06.2009 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.]. [La seguente indicazione è radiata in quanto non prevista secondo l'art. 45 ORC.] [radiati: Statuti adattati al nuovo diritto azionario.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Giudici, Daniele, da Lugano, in Pregassona (Lugano), membro del consiglio, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Forzano, Daniel, da Lugano, in Melide, presidente, con firma individuale;
Borellini, Bruno, cittadino italiano, in Morcote, membro, con firma individuale;
CORE Fiduciaria SA (CHE-113.894.394), in Mendrisio, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: 6194636, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mitac Architektur AG, in Lenzburg, CH-400.3.016.735-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2008, S. 2, Publ. 4521324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Peter, von Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giudici, Daniel, von Obersiggenthal, in Bottenwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2];
Meier, Robert, von Morschach, in Möriken AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hubacher, Fabienne, von Krauchthal, in Möriken AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Mathias, von Fulenbach, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.