Urs Gisler
residente a Winterthur, da Spiringen Mandati attuali: IT&S Information Technologies and Services GmbH in Liquidation, Pobro AG e di più Persone correlate: Oleg Soloviov, Konstantin Krook Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Gisler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Gisler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Gisler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Gisler"
|
|
Urs Gisler
residente a Schattdorf, da Schattdorf Mandati attuali: Genossenschaft für ländliches Bauen des Kantons Uri (GLB Uri) Persone correlate: Monika Meyer-Muther, Heinz Arnold-Iten, Franz Epp e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Gisler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Gisler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Gisler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Gisler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Gisler
Persone con il nome Urs Gisler lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Altro commercio con prodotti diversi
Construzione del soprassuolo
Fornitura di servizi informatici
Altro commercio con prodotti diversi
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Urs Gisler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Gisler
Numero di pubblicazione: HR02-1006091351, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Skiliftgenossenschaft Spiringen, in Spiringen, CHE-103.276.763, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756740).
Domizil neu:
c/o Eliane Brand, Restig 1, 6464 Spiringen.
Weitere Adressen:
Postfach 74, 6464 Spiringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herger, Hans, von Spiringen, in Unterschächen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Urs, von Sisikon, in Spiringen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Samuel, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler-Baumann, Antonia, von Spiringen und Unterschächen, in Spiringen, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Jan, von Spiringen, in Spiringen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattli, Diana, von Spiringen, in Bürglen (UR), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand-Bissig, Eliane, von Unterschächen, in Spiringen, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006027699, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IT&S Information Technologies and Services GmbH, in Baar, CHE-422.587.136, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004934155).
Firma neu:
IT&S Information Technologies and Services GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Urs, von Spiringen, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005746032, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Praxis Gisler GmbH, in Schübelbach, CHE-314.296.647, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993311).
Statutenänderung:
26.04.2023. 04.05.2023.
Sitz neu:
Tuggen.
Domizil neu:
Linthstrasse 20a, 8856 Tuggen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Praxis für Physiotherapie, TCM und Akupunktur, Komplementär Therapie sowie weitere alternative Heilmethoden. Die Gesellschaft kann Handel mit Produkten aller Art betreiben, die im weitesten Sinn mit Therapien und Wohlbefinden zusammenhängen. Zudem kann die Gesellschaft Ausbildungen, Seminare und Workshops im Bereich Naturheilverfahren und entsprechende Bücher anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Urs Michael, von Zürich, in Schänis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schübelbach];
Gisler, Silvia, von Escholzmatt-Marbach, in Schänis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schübelbach].