François Gippa
residente a Aigle, da Aigle Mandati attuali: COTRIM S.A., Interfina S.A. Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Gippa", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Gippa"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Gippa", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Gippa"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome François Gippa
Persone con il nome François Gippa lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Construzione del soprassuolo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome François Gippa
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: François Gippa
Numero di pubblicazione: 6268320, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Gippa Bernard et François SA, succursale de Muraz, à Collombey-Muraz, CH-621.9.004.194-2, succursale (No. FOSC 164 du 27.08.2007, p. 17, Publ. 4082626), avec siège principal à Lausanne.
Numéro d'identification du siège principal:
CH-550.0.175.924-6.
Date des statuts du siège principal:
[biffé].
Inscription au RC du siège principal:
[biffé] [précédemment: Inscription au registre du commerce: 15.04.1999].
But du siège principal:
[biffé].
Publications du siège principal:
[biffé].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office [biffé: succursale commencée le 17.03.1999].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gippa, François, de Aigle, à Aigle, gérant de la succursale, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 4709130, Ufficio del registro di commercio Vallese
ALFY S.A., à Collombey-Muraz, CH-621.3.007.176-8, Société anonyme (FOSC no 7 du 11.1.2008, p. 15, publ. 4284746).
Personne et signature radiée:
Gippa, François, de Aigle, à Aigle, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Ferran, Louis, de Givrins, à Crans-Montana (Montana), administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 4284746, Ufficio del registro di commercio Vallese
ALFY S.A., à Collombey-Muraz, CH-621.3.007.176-8, c/o Gippa Bernard et François SA, succursale de Muraz, Rue Pré-Court 29, 1893 Muraz, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
28.12.2007.
But:
achat, vente, courtage, gérance en matière mobilière et immobilière sur le territoire suisse, dans les limites de la LF sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger;
promotion et construction en matière mobilière et immobilière.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions de CHF 1'000.-- au porteur.
Faits qualifiés:
reprise de biens envisagée: pour CHF 4'000'000.- au maximum du DDP à constituer sur parcelle No 5767 de Lausanne ou de la parcelle elle-même.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Gippa, François, de Aigle, à Aigle, président, avec signature collective à deux;
Ferran, Louis, de Givrins, à Crans-Montana (Montana), secrétaire, avec signature collective à deux;
FFJ, Fiduciaire, Formalités Juridiques SARL, à Château-d'Oex, organe de révision.