Ernst Walter Gertsch
residente a Interlaken, da Lauterbrunnen Mandati attuali: Ernst Gertsch GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Walter Gertsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Walter Gertsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Walter Gertsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Walter Gertsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ernst Walter Gertsch
Persone con il nome Ernst Walter Gertsch lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di scarpe
Fabbricazione di scarpe
Privato con il nome Ernst Walter Gertsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Walter Gertsch
Numero di pubblicazione: 1492409, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ernst Gertsch GmbH, in Interlaken, CHE-492.718.797, c/o Ernst Gertsch, Marktgasse 21, 3800 Interlaken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt mit der Entwicklung und Produktion von Sportschuh-Masseinlagen sowie der Massanfertigung und -anpassung von Sportschuhen Dienstleistungen sportspezifischer Art für den Breiten-, Nachwuchsleistungs- und Spitzensport, betreibt in diesem Bereich eine anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und handelt mit Sportartikeln, -geräten und sportmedizinischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern, auf solchen Bauvorhaben projektieren und ausführen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gertsch, Ernst Walter, von Lauterbrunnen, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1213271, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
FINS TOURS S.A., in Mühleberg, CH-645.1.002.673-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 5, Publ. 5581500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gertsch, Ernst, von Lauterbrunnen, in Interlaken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gertsch, Ulla Liisa, von Lauterbrunnen, in Mühleberg, Präsidentin und Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin und Direktorin mit Einzelunterschrift];
Paraïso, Jaana, von Lauterbrunnen, in Petit-Lancy (Lancy), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fins Tours S.A. , bisher in N e u e n b u r g , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 12.05.2000, S. 3220).
Gründungsstatuten:
15.10.1985.
Statutenänderung:
13.02.2001.
Firma neu:
FINS TOURS S.A.
Sitz neu:
M ü h l e b e r g .
Domizil:
Bachacherweg 12, 3203 Mühleberg.
Zweck:
Betrieb eines Reise- und Touristikbüros, insbesondere für Reisen zwischen der Schweiz, Finnland und den Nordländern;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Immobilien erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, durch Publikation im SHAB, Telefax oder Telegramm.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gertsch, Ernst, von Lauterbrunnen, in Interlaken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Trehan Burgdorf AG, in Burgdorf, Revisionsstelle [wie bisher];
Gertsch, Ulla Liisa, von Lauterbrunnen, in Mühleberg, Vizepräsidentin und Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gertsch, Michael Friedrich, von Lauterbrunnen, in Mühleberg, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].