Werner Gerhard
residente a Brittnau, da Brittnau Mandati attuali: Chäsi Brittnau AG, Oberdorfbrunnen-Genossenschaft Brittnau Persone correlate: Jonas Glur, Stefan Däster, Werner Frey e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Gerhard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Gerhard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Gerhard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Gerhard"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner Gerhard
Persone con il nome Werner Gerhard lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Compravendita di immobili propri
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Privato con il nome Werner Gerhard
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner Gerhard
Numero di pubblicazione: HR02-1005641815, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchgenossenschaft Brittnau-Dorf, in Brittnau, CHE-100.238.364, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3628135).
Statutenänderung:
22.12.2022.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 231'184.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 49'000.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Chäsi Brittnau AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten einer Immobilie, Erwerb, Bau und Umbau, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Landwirtschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht der Genossenschafter ist ausgeschlossen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 08.12.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glur, Jonas, von Murgenthal, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Däster, Stefan, von Murgenthal, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Werner, von Gontenschwil, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerhard, Werner, von Brittnau, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005464828, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Oberdorfbrunnen-Genossenschaft Brittnau, in Brittnau, CHE-103.985.753, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455878).
Domizil neu:
c/o Werner Gerhard, Strählgasse 14, 4805 Brittnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerhard, Jakob, von Brittnau, in Brittnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graber, Jakob, von Brittnau, in Brittnau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waber, Kurt, von Horrenbach-Buchen, in Brittnau, Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerhard, Werner, von Brittnau, in Brittnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Sandra, von Brittnau, in Brittnau, Vizepräsidentin der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilhelm, Martin, von Uerkheim, in Safenwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3587245, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KFZ - Immobilien AG, in Zug, CHE-100.175.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Dr. Rudolf, von Zug und Lauperswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerhard, Dr. Werner O., von Brittnau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Viviane Erika, von Muttenz, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerhard, Werner, von Brittnau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Michael, von Zug und Lauperswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.