Danièle Gerber
residente a Wichtrach, da Schangnau Mandati attuali: Dog Fit GmbH Persone correlate: Peter Gerber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Danièle Gerber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Danièle Gerber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Danièle Gerber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Danièle Gerber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Danièle Gerber
Persone con il nome Danièle Gerber lavorano in questi rami economici
Esercizio delle servizi diversi
Esercizio delle servizi diversi
Privato con il nome Danièle Gerber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Danièle Gerber
Numero di pubblicazione: HR02-1005971208, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ELEKTRO-MATERIAL AG, in Zürich, CHE-106.847.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2024, Publ. 1005934908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Daniele, von Grenchen, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rindlisbacher, Rudolf, von Landiswil, in Dotzigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005356098, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ELEKTRO-MATERIAL AG, in Zürich, CHE-106.847.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284383).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Daniele, von Grenchen, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5958262, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Peter Gerber Weingut und Kelterei AG, in Thun, CH-092.3.014.222-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 12.05.2000, S. 3211).
Firma neu:
Peter Gerber Weingut und Kelterei AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Peter, von Schangnau, in Hünibach (Thun), Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Gerber-Bourquin, Liliane, von Schangnau, in Hünibach (Thun), Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Gerber, Danièle, von Schangnau, in Uetendorf, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].