Christina Gerber
residente a Oberuzwil, da Huttwil Mandati attuali: Bildungszentrum Polybau Persone correlate: Matthias Stephan Egli, Marcel Voyame, Nadja Diethelm e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christina Gerber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christina Gerber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christina Gerber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christina Gerber"
|
|
Christina Gerber
residente a Hallwil, da Herzogenbuchsee Mandati attuali: FunAct AG Persone correlate: Reinhard Wildi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christina Gerber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christina Gerber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christina Gerber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christina Gerber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christina Gerber
Persone con il nome Christina Gerber lavorano in questi rami economici
Altre scuole secondarie
Altri servizi intrattenimento e relax
Altre scuole secondarie
Altri servizi intrattenimento e relax
Privato con il nome Christina Gerber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christina Gerber
Numero di pubblicazione: HR02-1005286114, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FunAct AG, in Aarau, CHE-114.720.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036098).
Statutenänderung:
25.08.2021.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggmann, Simone, von Uttwil, in Muhen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildi, Reinhard, von Schafisheim, in Hallwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gerber, Christina, von Herzogenbuchsee, in Hallwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3052085, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein Polybau, in Uzwil, CHE-115.088.398, Verein (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2216661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger, Jürg, von Fischenthal, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Rolf, von Schwarzenburg, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Christina, genannt Cristina, von Huttwil, in Oberuzwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beuchat, Didier, von Haute-Sorne, in Vuadens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cettou, Sébastien, von Massongex, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duquesne, Daniel, von Bad Zurzach, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lepen, Marko, von Frauenfeld, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Rolf, von Rubigen, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walker, Marco, von Wassen, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1087432, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Power-Club GmbH, bisher in Olten, Betrieb von Restaurationsbetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.1998, S. 7523).
Statutenänderung:
26.06.2003.
Sitz neu:
Lüscherz.
Domizil neu:
Seeboden 1, 2576 Lüscherz.
Zweck:
Betrieb von Restaurationsbetrieben. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
mit eingeschriebenem Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Christina, von Langnau im Emmental, in Trimbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [wie bisher];
Widmer, Patrick, von Heimiswil, in Olten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Lostorf].