Pierre André Gautier
residente a Crans-Montana, da Genève Mandati attuali: Parc Eolien de la Haute-Borne SA, Parc Eolien de Saint-Brais SA e di più Persone correlate: David Friedli, Murielle Macchi-Berdat, David Friedli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre André Gautier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre André Gautier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre André Gautier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre André Gautier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pierre André Gautier
Persone con il nome Pierre André Gautier lavorano in questi rami economici
Produzione e fornitura di energia elettrica
Ricerca e sviluppo
Uffici di architettura e ingegneria
Gestione fondi
Servizi per banche e istituti di credito
Produzione e fornitura di energia elettrica
Ricerca e sviluppo
Uffici di architettura e ingegneria
Gestione fondi
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Pierre André Gautier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pierre André Gautier
Numero di pubblicazione: HR02-1006011909, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Parc Eolien de la Montagne de Romont SA, à Romont (BE), CHE-115.140.260, société anonyme (No. FOSC 220 du 13.11.2018, Publ. 1004496279).
Modification des statuts:
28.03.2024.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courrier électronique.
Inscription ou modification de personne(s):
Gautier, Pierre, de Genève, à Genève, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Friedli, David, de Seeberg, à Carouge GE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1004477558, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Windpark Schwängimatt AG, in Laupersdorf, CHE-115.133.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3879109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautier, Pierre, von Genève, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, David, von Seeberg, in Carouge GE (Genève), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister Seiffert, Stefanie, von Matzendorf, in Köniz, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seiffert, Urs Peter, von Binningen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3252913, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Parc Eolien de Delémont SA, à Delémont, CHE-116.102.374, société anonyme (No. FOSC 200 du 16.10.2013, Publ. 1130883).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Abbet, Pascal, de Vollèges, à Vessy (Veyrier), vice-président, avec signature collective à deux sauf avec Patrick Boéro;
Zanini, Claudio, de Chiasso, à Melide, administrateur-délégué, avec signature collective à deux sauf avec Roland Eichenberger;
Boéro, Patrick Roger Marcel, ressortissant français, à Thoiry (FR), membre, avec signature collective à deux sauf avec Pascal Abbet;
Eichenberger, Roland, de Beinwil am See, à Morbio Inferiore, membre, avec signature collective à deux sauf avec Claudio Zanini.
Inscription ou modification de personne(s):
Macchi-Berdat, Murielle, de Courchapoix, à Delémont, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Friedli, David, de Seeberg, à Carouge GE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Gautier, Pierre André, de Genève, à Genève, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.