Guolf Gattiker
residente a Meilen, da Richterswil Mandati attuali: Eugen Scotoni-Gassmann Stiftung Persone correlate: Christoph Urs Rumpf, Robert Gerster, Giorgio Eric Gattiker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guolf Gattiker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guolf Gattiker"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guolf Gattiker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guolf Gattiker"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Guolf Gattiker
Persone con il nome Guolf Gattiker lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Guolf Gattiker
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Guolf Gattiker
Numero di pubblicazione: 3924667, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 42'532 vom 05.12.2017 Eugen Scotoni-Gassmann Stiftung, in Zürich, CHE-100.703.415, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3918903). Mit dem im SHAB-Nr. 239 vom 08.12.2017 publizierten TR-Text 42532/2017 wurden die Angaben nicht vollständig aufgeführt.
Korrekt wäre:
'Gattiker, Guolf, von Richterswil, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]'.
Numero di pubblicazione: 3918903, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eugen Scotoni-Gassmann Stiftung, in Zürich, CHE-100.703.415, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1239865).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rumpf, Christoph, von Basel, in Binningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gattiker, Guolf, von Richterswil, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4181126, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arab Bank (Switzerland), in Zürich, CH-020.3.901.644-3, Betrieb einer Bank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2007, S. 12, Publ. 4073848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gattiker, Guolf, von Richterswil, in Zumikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzreiter, Robert Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.