Olivier Gaspoz
residente a Hérémence, da Evolène Mandati attuali: DediGo Sàrl Persone correlate: David Simic Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Olivier Gaspoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Olivier Gaspoz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Olivier Gaspoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Olivier Gaspoz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Olivier Gaspoz
Persone con il nome Olivier Gaspoz lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Privato con il nome Olivier Gaspoz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Olivier Gaspoz
Numero di pubblicazione: HR02-1005763178, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Télé-Evolène SA, à Evolène, CHE-105.872.605, société anonyme (No. FOSC 126 du 03.07.2014, p.0, Publ. 1592187).
Nouvelle adresse:
c/o Jean-Yves Rumpf, Route de Sonville 31, 1983 Evolène.
Autres adresses:
Case postale 80, 1983 Evolène.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gaspoz, Olivier, de Evolène, à Hérémence, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux;
Métrailler, Michel, de Evolène, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux;
Castro, Yvan, de Zürich et Signau, à Nyon, administrateur, sans droit de signature;
Rapalli, Philippe, de Vétroz, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Schmaltzried, Patrick, de Chamoson, à Chamoson, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Fabrice, de Evolène, à Vétroz, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Gimenez, Andres, de Lignières, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux;
Eggs, Hadrien, de Sierre, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Métrailler, Fabrice, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Sierro, Patrick, de Evolène, à Sion, administrateur, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR01-1004552599, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
DediGo Sàrl, à Evolène, CHE-287.988.137, Rue centrale 29, 1983 Evolène, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.01.2019.
But:
Développer et promouvoir toute activité en matière de communication et de marketing en fournissant des solutions dans le domaine des technologies de l'information, des conseils, des évaluations, ainsi que toutes prestations idoines et corrélées, en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Gaspoz, Olivier, de Evolène, à Hérémence, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Simic , David, ressortissant bosniaque, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 100 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 09.01.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 1643599, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Real Estate Management (PREMA) SA, bisher in Evolène, CHE-222.961.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7156950).
Gründungsstatuten:
04.04.2013.
Statutenänderung:
22.07.2014.
Sitz neu:
Leuk.
Domizil neu:
c/o Claude Schiffmann, Waldstrasse 1, 3952 Susten.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art vor allem in den Bereichen Bau, Handle und Dienstleistungen. Kann Bürgschaften an Tochtergesellschaften gewähren.
Aktien neu:
3'000 Inhaberaktien zu CHF 50.00. [bisher: 3'000 vinkulierte actions nominatives zu CHF 50.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Selon déclaration du 09.04.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gaspoz, Olivier, von Evolène, in Hérémence, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toffol, Stefan Fabian, von Naters, in Leukerbad, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Toffol, Stefan, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].