Michael Gallusser
residente a St. Gallen, da Berneck Mandati attuali: Stahlberger & Co, QFLM gmbh Persone correlate: Christian Kesseli, Dominik Kesseli, Marcel Gschwend e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Gallusser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Gallusser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Gallusser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Gallusser"
|
|
Michael Gallusser
residente a Romanshorn, da Glarus Süd Mandati attuali: Pro Nautik AG, Yachtech AG Persone correlate: Yves Peter Bosshart, Susanne Cécile Rüesch, Vito Vignola e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Gallusser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Gallusser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Gallusser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Gallusser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Gallusser
Persone con il nome Michael Gallusser lavorano in questi rami economici
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Gestione di studi di registrazione
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Commercio con macchine
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Gestione di studi di registrazione
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Commercio con macchine
Privato con il nome Michael Gallusser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Gallusser
Numero di pubblicazione: HR02-1005929465, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Pro Nautik AG, in Romanshorn, CHE-103.703.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805537).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshart, Yves Peter, von Fischingen, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gallusser, Michael, von Glarus Süd, in Romanshorn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüesch, Susanne Cécile, von Gaiserwald, in Rorschach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vignola, Vito, von Oberriet (SG), in Romanshorn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004544397, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Yachtech AG, bisher in Richterswil, CHE-106.412.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2780871).
Statutenänderung:
08.01.2019.
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Friedrichshafnerstrasse 50, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engelmann, Janine, deutsche Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hubatka, Martin, von Degersheim, in Wädenswil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshart, Yves Peter, von Fischingen, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gallusser, Michael, von Glarus Süd, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5952590, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stahlberger & Co, in St. Gallen, CH-320.2.067.788-0, Gottfried-Keller-Strasse 24, 9000 St. Gallen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2010.
Zweck:
Gemeinsamer Betrieb einer Musikband und die Abwicklung der damit zusammenhängenden Geschäfte.
Eingetragene Personen:
Gallusser, Christian, von Gams, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallusser, Michael, von Berneck, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwend, Marcel, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kesseli, Dominik, von Gams, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahlberger, Manuel, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.